Listar por tema "RIO COLORADO"
Mostrando ítems 1-20 de 130
-
Acordada Nº 006/2019 - SGyAJ - Segunda Circunscripción Judicial : Río Colorado - Delegación del Centro Judicial de Mediación : Creación
(Superior Tribunal de Justicia, 2019-03-20)Publicada en B.O.P. Nº 5761 - 01/04/2019; pág. 25. -
Acordada Nº 007/1980 - SS - Juzgado de Paz : Río Colorado - Designación Juez de Paz Subrogante : VERDINELLI, Nestor Luis
(Superior Tribunal de Justicia, 1980-02-18) -
Acordada Nº 007/1998 - IJ - Asueto con suspensión de términos : Río Colorado, 12/03/1998
(Superior Tribunal de Justicia, 1998-03-11)ESTADO DE LA NORMA: Objeto cumplido. -
Acordada Nº 012/1986 - IJ - Juzgado de Paz : Río Colorado - Designación Juez de Paz : IBÁÑEZ, Sigifredo
(Superior Tribunal de Justicia, 1986-02-10) -
Acordada Nº 014/1995 - IJ - Juzgado de Paz : Río Colorado - Asueto con suspensión de términos : 29/03/1995
(Superior Tribunal de Justicia, 1995-03-28)ESTADO DE LA NORMA: Objeto cumplido. -
Acordada Nº 016/1994 - IJ - Juzgado de Paz : Río Colorado - Designación Juez de Paz Suplente : CHERRY, Eduardo Elías
(Superior Tribunal de Justicia, 1994-02-24) -
Acordada Nº 028/1986 - SS - Juzgado de Paz : Río Colorado - Promoción a Escribiente Mayor : AGUER, Haydée Ester
(Superior Tribunal de Justicia, 1986-02-24) -
Acordada Nº 030/1979 - SS - Juzgado de Paz : Río Colorado - Designación : ÁGUER de PÉREZ, Haydeé Esther
(Superior Tribunal de Justicia, 1979-03-06) -
Acordada Nº 030/2016 - SS - Juzgados de Paz : Organigramas - Cargos vacantes : Cobertura
(Superior Tribunal de Justicia, 2016-11-15)Publicada en B.O.P. Nº 5520 - 15/12/2016; pág. 58. -
Acordada Nº 031/2022 - AG - Juzgados de Paz - Organigramas y cargos vacantes dispuestos por Acordada 30/2016 : Modificación
(Superior Tribunal de Justicia, 2022-10-21)ESTADO DE LA NORMA: Objeto cumplido. -
Acordada Nº 035/1994 - IJ - Juzgado de Paz : Río Colorado - Asueto con suspensión de términos : 29/03/1994
(Superior Tribunal de Justicia, 1994-03-29)ESTADO DE LA NORMA: Objeto cumplido. -
Acordada Nº 036/1977 - SS - Faculta al Presidente del Superior Tribunal de Justicia para suscribir contrato de locación con el Sr. Juan PETARCICH
(Superior Tribunal de Justicia, 1977-03-22) -
Acordada Nº 037/1978 - SS - Juzgados de Paz : Río Colorado - Baja Juez de Paz : CALLEGARI, Eliseo Juan
(Superior Tribunal de Justicia, 1978-04-18) -
Acordada Nº 038/1978 - SS - Juzgados de Paz : Río Colorado - Juez de Paz : MINIERI, Ramón Manuel - Juramento de ley : Audiencia
(Superior Tribunal de Justicia, 1978-04-18) -
Acordada Nº 039/2002 - IJ - Juzgado de Paz : Río Colorado - Designación Juez de Paz Suplente : ALTAMIRANDA, Luis Alberto
(Superior Tribunal de Justicia, 2002-05-30) -
Acordada Nº 047/2001 - SS - Juzgado de Paz : Río Colorado - Renuncia Juez de Paz Suplente : CHERRY, Eduardo Elías - Razones particulares
(Superior Tribunal de Justicia, 2001-06-28)Publicada en B.O.P. Nº 3903 - 16/07/2001; pág. 24. -
Acordada Nº 049/1979 - SS - Faculta al Presidente del Superior Tribunal de Justicia a suscribir contrato de locación con el señor Emilio Manuel Belenguer
(Superior Tribunal de Justicia, 1979-03-30) -
Acordada Nº 053/2002 - SS - Juzgado de Paz : Río Colorado - Renuncia Juez de Paz : AMBROSETTO, Armando
(Superior Tribunal de Justicia, 2002-07-08) -
Acordada Nº 055/1992 - SS - Juzgado de Paz : Río Colorado - Designación : CARTAGENA, Micaela Sandra
(Superior Tribunal de Justicia, 1992-07-08)